menu
search
location_on
search
search
Черт Квант
Инфо
Начало
Черт Квант
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
10.0 хил. лв
Капитал на управлявани
Биография
Управител
ЕСС БЪЛГАРИЯ EООД
25.05.2009 - 29.08.2017 (8 години 4 месеца)
София
Управител
ПРОМЕНАДА-БЪЛГАРИЯ EООД
15.04.2009 - 18.03.2019 (10 години)
София
arrow_back
search
location_on
search
close