menu
search
location_on
search
search
Христо Николов Панов
Инфо
Начало
Христо Николов Панов
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
500 лв
Капитал на управлявани
Собственост
500 лв
Капитал на управлявани
Биография
Управител
ЕВКАР EООД
01.11.2016 - До момента (8 години)
София
Управител
КАН ЕЛЕКТРИК EООД
01.11.2016 - 13.12.2016 (1 месеца)
София
Управител
ЕВКАР КОНСУЛТ EООД
23.10.2012 - До момента (12 години 1 месеца)
София
Управител
ПАН - 86 EООД
09.05.2011 - 29.08.2012 (3 месеца)
София
Собственост
Едноличен собственик на капитала
ЕВКАР EООД
01.11.2016 - До момента (8 години)
София
Едноличен собственик на капитала
ЕВКАР КОНСУЛТ EООД
01.11.2016 - До момента (8 години)
София
Едноличен собственик на капитала
КАН ЕЛЕКТРИК EООД
01.11.2016 - 13.12.2016 (1 месеца)
София
Партньор
ЕВКАР КОНСУЛТ EООД
23.10.2012 - 01.11.2016 (4 години 1 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close