menu
search
location_on
search
search
Свилен Темелков Темелков
Инфо
Начало
Свилен Темелков Темелков
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
3 служители
служители за 2019
1.0 хил. лв
Капитал на управлявани
205.0 хил. лв
Оборот на управлявани
Собственост
3 служители
служители за 2019
1.0 хил. лв
Капитал на управлявани
205.0 хил. лв
Оборот на управлявани
Биография
Едноличен търговец
МАРИ-КРИСТ-87 - СВИЛЕН ТЕМЕЛКОВ ЕТ
19.11.2010 - До момента (14 години)
Варна
Управител
ПАСИ 2010 ООД
14.04.2010 - До момента (14 години 8 месеца)
Приселци
Управител
ДИВЕДА ООД
03.11.2008 - До момента (16 години 1 месеца)
Варна
Собственост
Партньор
ПАСИ 2010 ООД
27.12.2010 - До момента (13 години 11 месеца)
Приселци
Едноличен търговец
МАРИ-КРИСТ-87 - СВИЛЕН ТЕМЕЛКОВ ЕТ
19.11.2010 - До момента (14 години)
Варна
Партньор
ПСП EООД
21.09.2010 - 09.07.2012 (9 месеца)
Варна
Едноличен собственик на капитала
ПАСИ 2010 ООД
14.04.2010 - 27.12.2010 (8 месеца)
Приселци
Партньор
ДИВЕДА ООД
03.11.2008 - До момента (16 години 1 месеца)
Варна
arrow_back
search
location_on
search
close