menu
search
location_on
search
search
Светлозар Валентинов Шиваров
Инфо
Начало
Светлозар Валентинов Шиваров
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
1 служители
служители за 2019
100 лв
Капитал на управлявани
46.0 хил. лв
Оборот на управлявани
Собственост
1 служители
служители за 2019
50.0 хил. лв
Капитал на управлявани
46.0 хил. лв
Оборот на управлявани
Биография
Управител
ЕС ВИ ЕС КАПИТАЛ EООД
06.11.2017 - До момента (7 години)
София
Собственост
Член на Борда на директорите
РКАП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД
04.06.2018 - 10.03.2020 (9 месеца)
София
Едноличен собственик на капитала
ЕС ВИ ЕС КАПИТАЛ EООД
06.11.2017 - До момента (7 години)
София
Член на Борда на директорите
ПРЕМИЕР ТУ АД
28.06.2017 - 11.03.2020 (2 години 8 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close