menu
search
location_on
search
search
Марио Христов Тодоров
Инфо
Начало
Марио Христов Тодоров
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
2 лв
Капитал на управлявани
Собственост
2 лв
Капитал на управлявани
Биография
Управител
АЛДЕРИТ EООД
21.09.2020 - До момента (4 години)
София
Управител
АМ ЛОДЖИСТИК EООД
10.02.2020 - До момента (4 години 8 месеца)
София
Собственост
Едноличен собственик на капитала
АМ ЛОДЖИСТИК EООД
25.09.2020 - До момента (4 години)
София
Едноличен собственик на капитала
АЛДЕРИТ EООД
21.09.2020 - До момента (4 години)
София
Партньор
АМ ЛОДЖИСТИК EООД
10.02.2020 - 25.09.2020 (7 месеца)
София
Едноличен собственик на капитала
БУЛСПЕДИТ EООД
13.02.2019 - 21.05.2019 (3 месеца)
София
Партньор
БУЛСПЕДИТ EООД
13.02.2019 - 21.05.2019 (3 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close