menu
search
location_on
search
search
Красимир Александров Яков
Инфо
Начало
Красимир Александров Яков
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
100 лв
Капитал на управлявани
Собственост
100 лв
Капитал на управлявани
Биография
Управител
КРАСИМИР ЯКОВ 77 EООД
13.11.2012 - До момента (12 години)
София
Управител
ИНВОРА 99 EООД
04.11.2011 - 30.07.2020 (8 години 10 месеца)
София
Едноличен търговец
КРАСИМИР ЯКОВ ЕТ
31.03.2011 - До момента (13 години 8 месеца)
София
Собственост
Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ЯКОВ 77 EООД
13.11.2012 - До момента (12 години)
София
Партньор
ИНВОРА 99 EООД
04.11.2011 - 30.07.2020 (8 години 10 месеца)
София
Едноличен търговец
КРАСИМИР ЯКОВ ЕТ
31.03.2011 - До момента (13 години 8 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close