menu
search
location_on
search
search
Катя Христова Йосифова
Инфо
Начало
Катя Христова Йосифова
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
2 служители
служители за 2019
100 лв
Капитал на управлявани
82.0 хил. лв
Оборот на управлявани
28.0 хил. лв
Печалби на управлявани
Собственост
2 служители
служители за 2019
100 лв
Капитал на управлявани
82.0 хил. лв
Оборот на управлявани
28.0 хил. лв
Печалби на управлявани
Биография
Управител
СМАРТ ГРУП БЪЛГАРИЯ EООД
23.01.2014 - 10.10.2017 (3 години 9 месеца)
София
Управител
УЕБ МОДЕЛС EООД
26.02.2011 - 14.06.2011 (3 месеца)
София
Управител
ДЖОРДЖЕВИЧ 2017 EООД
25.02.2011 - 05.12.2017 (6 години 10 месеца)
София
Собственост
Партньор
СМАРТ ГРУП БЪЛГАРИЯ EООД
23.01.2014 - 10.10.2017 (3 години 9 месеца)
София
Партньор
ДИКА EООД
13.04.2011 - 25.08.2011 (4 месеца)
Бургас
Партньор
УЕБ МОДЕЛС EООД
26.02.2011 - 14.06.2011 (3 месеца)
София
Партньор
ДЖОРДЖЕВИЧ 2017 EООД
25.02.2011 - 05.12.2017 (6 години 10 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close