menu
search
location_on
search
search
Иво Банис
Инфо
Начало
Иво Банис
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
4 лв
Капитал на управлявани
Собственост
4 лв
Капитал на управлявани
Биография
Управител
ДИ КЕЙ БЪЛГЕРИАН ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП EООД
18.06.2010 - 04.07.2011
София
Управител
ХАЙ ТЕХНОЛЪДЖИ EООД
17.06.2010 - 04.07.2011
София
Управител
МЕТИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EООД
03.12.2009 - 04.07.2011 (7 месеца)
София
Собственост
Едноличен собственик на капитала
ДИ КЕЙ БЪЛГЕРИАН ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП EООД
18.06.2010 - 04.07.2011
София
Едноличен собственик на капитала
ХАЙ ТЕХНОЛЪДЖИ EООД
17.06.2010 - 04.07.2011
София
Едноличен собственик на капитала
МЕТИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EООД
03.12.2009 - 04.07.2011 (7 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close