menu
search
location_on
search
search
Иван Еленов Ташков
Инфо
Начало
Иван Еленов Ташков
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
2 лв
Капитал на управлявани
Собственост
2 лв
Капитал на управлявани
Биография
Управител
ДЖОЙСОН EООД
05.01.2017 - До момента (7 години 10 месеца)
София
Управител
МИЗИЯ СТИЙЛ EООД
27.12.2016 - 20.03.2017 (2 месеца)
София
Управител
РОТА ТРЕЙД ГРУП EООД
21.12.2016 - 20.03.2017 (2 месеца)
София
Собственост
Едноличен собственик на капитала
ДЖОЙСОН EООД
05.01.2017 - До момента (7 години 10 месеца)
София
Едноличен собственик на капитала
МИЗИЯ СТИЙЛ EООД
27.12.2016 - 20.03.2017 (2 месеца)
София
Едноличен собственик на капитала
РОТА ТРЕЙД ГРУП EООД
21.12.2016 - 20.03.2017 (2 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close