menu
search
location_on
search
search
Иван Георгиев Танев
Инфо
Начало
Иван Георгиев Танев
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
16 служители
служители за 2017
1.1 хил. лв
Капитал на управлявани
5.8 млн. лв
Оборот на управлявани
Собственост
100 лв
Капитал на управлявани
Биография
Управител
ИР ИНВЕСТ EООД
30.06.2016 - 26.09.2017 (3 месеца)
София
Управител
ВИКТОРИ 111 EООД
22.06.2016 - 15.12.2017 (6 месеца)
София
Собственост
Едноличен собственик на капитала
ИР ИНВЕСТ EООД
01.11.2016 - 26.09.2017 (10 месеца)
София
Партньор
ИР ИНВЕСТ EООД
30.06.2016 - 01.11.2016 (4 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close