menu
search
location_on
search
search
Иван Динков Динков
Инфо
Начало
Иван Динков Динков
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
11 служители
служители за 2019
50 лв
Капитал на управлявани
446.0 хил. лв
Оборот на управлявани
13.0 хил. лв
Печалби на управлявани
Собственост
11 служители
служители за 2019
50 лв
Капитал на управлявани
446.0 хил. лв
Оборот на управлявани
Биография
Управител
МАГИ ДИНКОВА ООД
19.03.2018 - 23.11.2018 (8 месеца)
Враца
Управител
ДИМАНА-ДИНКОВ ООД
19.03.2018 - 23.11.2018 (8 месеца)
Враца
Управител
КРЕДИМЪНИ EООД
26.03.2010 - 03.12.2010 (8 месеца)
София
Собственост
Едноличен собственик на капитала
МАГИ ДИНКОВА ООД
19.03.2018 - 23.11.2018 (8 месеца)
Враца
Едноличен собственик на капитала
ДИМАНА-ДИНКОВ ООД
19.03.2018 - 23.11.2018 (8 месеца)
Враца
arrow_back
search
location_on
search
close