menu
search
location_on
search
search
Иван Атанасов Андонов
Инфо
Начало
Иван Атанасов Андонов
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
100 лв
Капитал на управлявани
Собственост
2.0 хил. лв
Капитал на управлявани
Биография
Управител
ГИМ СЪЛЮШЪНС ООД
15.10.2013 - 18.11.2014 (1 месеца)
София
Управител
КРЕДЕРЕ 123 EООД
14.12.2010 - До момента (14 години)
София
Собственост
Партньор
ЙОЛА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
21.04.2016 - 23.01.2017 (9 месеца)
София
Едноличен собственик на капитала
ГИМ СЪЛЮШЪНС ООД
15.10.2013 - 18.11.2014 (1 месеца)
София
Едноличен собственик на капитала
КРЕДЕРЕ 123 EООД
14.12.2010 - До момента (14 години)
София
arrow_back
search
location_on
search
close