menu
search
location_on
search
search
Димитър Асенов Димитров
Инфо
Начало
Димитър Асенов Димитров
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
7 служители
служители за 2019
10.5 хил. лв
Капитал на управлявани
1.3 млн. лв
Оборот на управлявани
152.0 хил. лв
Печалби на управлявани
Собственост
10.5 хил. лв
Капитал на управлявани
18.0 хил. лв
Печалби на управлявани
Биография
Управител
ДИ БИ АЙ ГРУП ООД
20.10.2011 - 14.07.2015 (3 години 9 месеца)
София
Управител
КРЕДИМ EООД
24.08.2011 - 28.08.2019 (8 години 1 месеца)
София
Едноличен търговец
МИКРОСИС - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ
21.12.2010 - До момента (14 години)
Ботевград
Управител
МИКРОСИС КО EООД
31.08.2008 - 30.12.2015 (7 години 5 месеца)
София
Собственост
Партньор
ДИ БИ АЙ ГРУП ООД
20.10.2011 - 08.07.2015 (3 години 9 месеца)
София
Партньор
КРЕДИМ EООД
24.08.2011 - 28.08.2019 (8 години 1 месеца)
София
Едноличен търговец
МИКРОСИС - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ
21.12.2010 - До момента (14 години)
Ботевград
arrow_back
search
location_on
search
close