menu
search
location_on
search
search
Владимир Савов Томов
Инфо
Начало
Владимир Савов Томов
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
20 служители
служители за 2019
2 лв
Капитал на управлявани
1.8 млн. лв
Оборот на управлявани
280.0 хил. лв
Печалби на управлявани
Собственост
12 служители
служители за 2019
2 лв
Капитал на управлявани
993.0 хил. лв
Оборот на управлявани
280.0 хил. лв
Печалби на управлявани
Биография
Управител
АДАПТЕР ИНЖЕНЕРИНГ EООД
03.05.2016 - 08.06.2017 (1 месеца)
София
Управител
ХЕЛИОС ПАУЪР ООД
21.12.2013 - До момента (10 години 11 месеца)
София
Управител
ДЖИРАСОЛЕ ООД
27.02.2012 - До момента (12 години 9 месеца)
София
Управител
ОПТИМА 2011 ООД
30.11.2011 - 21.08.2012 (8 месеца)
София
Едноличен търговец
ВЛАДИМИР ТОМОВ - 66 ЕТ
04.12.2009 - До момента (15 години)
София
Управител
ЕЛЕКТРОДИВЕЛЪПМЪНТ EООД
04.12.2009 - До момента (15 години)
София
Управител
ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД
01.12.2008 - До момента (16 години)
София
Собственост
Партньор
АДАПТЕР ИНЖЕНЕРИНГ EООД
03.05.2016 - 08.06.2017 (1 месеца)
София
Партньор
ХЕЛИОС ПАУЪР ООД
21.12.2013 - До момента (10 години 11 месеца)
София
Партньор
ДЖИРАСОЛЕ ООД
27.12.2011 - До момента (12 години 11 месеца)
София
Едноличен търговец
ВЛАДИМИР ТОМОВ - 66 ЕТ
04.12.2009 - До момента (15 години)
София
Едноличен собственик на капитала
ЕЛЕКТРОДИВЕЛЪПМЪНТ EООД
04.12.2009 - До момента (15 години)
София
Партньор
ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД
01.12.2008 - До момента (16 години)
София
arrow_back
search
location_on
search
close