menu
search
location_on
search
search
Боян Тодоров Боянов
Инфо
Начало
Боян Тодоров Боянов
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
3 служители
служители за 2019
2 лв
Капитал на управлявани
50.0 хил. лв
Оборот на управлявани
Собственост
3 служители
служители за 2019
2 лв
Капитал на управлявани
50.0 хил. лв
Оборот на управлявани
Биография
Управител
ПРОМЕДИЯ БГ EООД
18.11.2014 - До момента (10 години)
София
Управител
РЕД МОДЕЛС EООД
17.09.2010 - 25.01.2013 (2 години 4 месеца)
София
Управител
МОБИЛС EООД
12.03.2009 - 22.08.2011 (2 години 5 месеца)
София
Собственост
Едноличен собственик на капитала
ПРОМЕДИЯ БГ EООД
18.11.2014 - До момента (10 години)
София
Едноличен собственик на капитала
РЕД МОДЕЛС EООД
24.01.2011 - 25.01.2013 (2 години)
София
Партньор
РЕД МОДЕЛС EООД
17.09.2010 - 24.01.2011 (4 месеца)
София
Едноличен собственик на капитала
МОБИЛС EООД
16.03.2009 - 22.08.2011 (2 години 5 месеца)
София
Партньор
МОБИЛС EООД
12.03.2009 - 16.03.2009
София
arrow_back
search
location_on
search
close