menu
search
location_on
search
search
Атанас Савов Кръстев
Инфо
Начало
Атанас Савов Кръстев
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
5.0 хил. лв
Капитал на управлявани
Собственост
100 лв
Капитал на управлявани
Биография
Управител
Ж. ПРОПЪРТИС EООД
26.04.2011 - 20.06.2011 (1 месеца)
София
Собственост
Едноличен собственик на капитала
РИЪЛ ИНВЕСТМЪНТС EООД
15.11.2016 - До момента (8 години)
София
Партньор
РИЪЛ ИНВЕСТМЪНТС EООД
11.03.2014 - 15.11.2016 (2 години 8 месеца)
София
Партньор
АК СОФИЯ ООД
04.06.2008 - 28.07.2008 (1 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close