menu
search
location_on
search
search
Алексис Фотос Фотиадес
Инфо
Начало
Алексис Фотос Фотиадес
Информация
Общи данни за компаниите, в които лицето има участие или собственост
Управлявани
272.3 хил. лв
Капитал на управлявани
58.0 хил. лв
Печалби на управлявани
Собственост
267.3 хил. лв
Капитал на управлявани
58.0 хил. лв
Печалби на управлявани
Биография
Представител
ВАРНА ПАКИНГ ХАУЗ АД
25.02.2009 - 01.08.2012 (3 години 5 месеца)
София
Управител
ЮНИВЪРСЪЛ ДИСТРИБЮТЪРС ООД
24.02.2009 - 15.07.2020 (11 години 6 месеца)
София
Собственост
Член на Борда на директорите
ВАРНА ПАКИНГ ХАУЗ АД
25.02.2009 - 15.09.2018 (9 години 8 месеца)
София
arrow_back
search
location_on
search
close